Auskünfte zu Vincent Mentha
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Vincent Mentha
Publikationsnummer: 4107839, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Yamaha Center Fribourg GmbH, bisher in Marly, CHE-114.635.406, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 13.07.2016, Publ. 2950319).
Statutenänderung:
30.01.2018.
Firma neu:
hostettler veloland gmbh.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 25, 6210 Sursee. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Christian, von Schwarzenburg, in Schenkon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mentha, Vincent, von Cortaillod, in Val-de-Ruz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Peter, von Schwarzenburg, in Sursee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lütolf, Pascal Anton, von Knutwil, in Oberkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee];
Schärli, Walter, von Buttisholz, in Buochs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grasser, Thomas Josef, von Eich, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wikon];
Helfenstein, Karin, von Sempach, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3529743, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Hoco Retail AG, in Sursee, CHE-108.362.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mentha, Vincent, von Cortaillod, in Val-de-Ruz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Kriens (CHE-466.041.664).
Publikationsnummer: 2963297, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Hoco Retail AG, in Sursee, CHE-108.362.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Dr. Christian, von Schwarzenburg, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwarzenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lütolf, Dr. Pascal, von Knutwil, in Sursee, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, Peter, von Schwarzenburg, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Mentha, Vincent, von Cortaillod, in Val-de-Ruz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgisser, Martin, von Oberlunkhofen, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grasser, Thomas, von Eich, in Wikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüepp, Valentin, von Zufikon, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Oliver, von Luzern, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.