Auskünfte zu Heinz Mengisen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Mengisen
Publikationsnummer: 4187715, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Gasthof Hirschen AG, in Diegten, CHE-106.005.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3806169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mengisen, Heinz, von Mümliswil-Ramiswil, in Eptingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mengisen, Slavica, von Mümliswil-Ramiswil, in Eptingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengisen, Dejan, von Mümliswil-Ramiswil, in Niederdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates];
Mengisen, Dragana, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Niederdorf, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates].
Publikationsnummer: 3047315, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Gasthof Hirschen AG, in Diegten, CHE-106.005.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Thomas, von Vechigen, in Diegten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengisen, Heinz, von Mümliswil-Ramiswil, in Eptingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer-Thommen, Lotti, von Vechigen, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mengisen, Slavica, von Mümliswil-Ramiswil, in Eptingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mengisen, Dejan, von Mümliswil-Ramiswil, in Niederdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Maurer, Michael, von Vechigen, in Sissach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Mengisen, Dragana, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Niederdorf, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Publikationsnummer: 3127650, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Covabit AG, in Böckten, CH-280.3.000.225-0, Beratung, Verkauf, Reparaturservice und Support von Computertechnik, Netzwerktechnik und Informationstechnologie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 13.11.2003, S. 4, Publ. 1258366).
Statutenänderung:
16.11.2005.
Aktienkapital neu:
CHF 750'000.-- [bisher: CHF 550'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 750'000.--.
Aktien neu:
750 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 550 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.11.2005 werden 550 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet. Gleichzeitig werden 750 vollliberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mengisen, Heinz, von Mümliswil-Ramiswil, in Eptingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Parrinello, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Alltax AG, in Basel, Revisionsstelle;
Mertz, Urs, von Zürich, in Büren SO, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubler, Daniel, von Wohlen AG, in Duggingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bilger, Pirmin, von Wuppenau, in Ormalingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Buck, Arthur, von Gebenstorf, in Wallbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Rolf, von Böckten, in Böckten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grieme, Beat, von Signau, in Sissach, mit Kollektivprokura zu zweien;
B&B Partner Treuhand AG, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.