Auskünfte zu Ernst Meili
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Meili
Publikationsnummer: 3381446, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung zur Förderung der Serbisch-orthodoxen Kirche in der Schweiz, in Zürich, CH-020.7.000.095-9, Förderung und Mitfinanzierung der Serbisch-orthodoxen Kirche, Stiftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2001, S. 9335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Ernst, von Hittnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter Schaffner Treuhand- und Revisionsbüro, in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule, in Zollikon, Sicherung des Mutterhauses für die Diakonissen, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.1998, S. 1047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Ernst, von Hittnau, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Sylvia, von Dottikon und Zürich, in Mönchaltorf, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Ernst, von Bertschikon und Zollikon, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
von der Crone, Dr. Brigitte, von Zürich und Basel, in Zürich, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Dr. Jürg, von Affoltern am Albis, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Egli, Dr. Gustav, von Uster, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumer, Richard, von Küsnacht ZH und Engi, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung zur Förderung der Serbisch-orthodoxen Kirchgemeinde Hl. Dreifaltigkeit in der Schweiz, in Zürich, Stiftung (SHAB Nr.103 vom 1.06.1992, S.2508).
Urkundenänderung:
6.03.1997.
Name neu:
Stiftung zur Förderung der Serbisch-orthodoxen Kirche in der Schweiz.
Zweck neu:
Förderung und Mitfinanzierung der Serbisch-orthodoxen Kirche in der Schweiz durch Eigeninvestitionen der Stiftung;
erwirbt kirchliche Bauten, Versammlungs- und Verwaltungsräume und deren Ausstattung sowie Wohnungen und deren Ausstattung, um sie der Serbisch-orthodoxen Kirche in der Schweiz bzw. deren Kirchgemeinden zu kirchlichen Zwecken und zur Unterbringung ihrer Priester zu günstigen Bedingungen zur Verfügung zu stellen;
Zuwendungen aus der Stiftung zugunsten einzelner serbisch-orthodoxer Kirchgemeinden in der Schweiz sollen davon abhängig gemacht werden, dass diese mit dem Stiftungsrat und der Stifterin, der heutigen Serbisch-orthodoxen Kirchgemeinde Hl. Dreifaltigkeit in Zürich, zusammenarbeiten und dem Stiftungsrat ihre finanziellen Verhältnisse zum Zwecke der Beurteilung der Angemessenheit einer Zuwendung korrekt offenlegen;
in akuten Notlagen dürfen zulasten der laufenden Erträge der Stiftung ausnahmsweise auch kirchliche Betriebsbeiträge ausgerichtet werden;
der Einsatz der Stiftungsmittel für ausserkirchliche Zwecke wird ausgeschlossen;
die Stiftungsmittel dürfen nur in der Schweiz eingesetzt werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Djordjevic, Ivan, von Neuenhof, in Neuenhof, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antic, Dr. Jovan, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Ernst, von Hittnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.