Auskünfte zu Peter Meile
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Meile
Publikationsnummer: 6675042, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Peter Meile AG, in Altstätten, CH-320.3.022.647-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 13, Publ. 5279158).
Statutenänderung:
03.05.2012.
Firma neu:
Meile Liegenschaften AG.
Zweck neu:
Kauf, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften, sämtliche Tätigkeiten, die damit in Zusammenhang stehen inkl. Umbauten, Renovationen und Neubauten sowie Handel und Vertrieb von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 29.06.1983 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 29. Juni 1983 und Uebernahmebilanz per 1. Januar 1983 von der bisherigen Einzelfirma 'Peter Meile', in Altstätten, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven von CHF 3'154'783.35 und Passiven von CHF 1'673'694.35 zum Preise von CHF 1'481'089.--, wovon CHF 500'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meile, Peter, von Mosnang, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meile-Walt, Irene, von Mosnang, in Altstätten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Christoph Karl, von Mosnang, in Kriessern (Oberriet SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meile, Roger Markus, von Mosnang, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavozzi, Giovanni, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 774270, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Raiffeisenbank Lüchingen-Altstätten, in Altstätten, Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2000, S. 5049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Niklaus, von Altstätten SG, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meile, Peter, von Mosnang, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pichler, Edith, von Schaffhausen, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thür, Erwin, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster-Stadler, Bettina, von Bronschhofen, Birrwinken und Altstätten, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hutter, Trudi, von Diepoldsau, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöbi, Dr. Christian, von Berneck, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ughini, Silvio, von Cazis, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Raiffeisenbank Lüchingen, in Altstätten , Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen usw. Genossenschaft (SHAB Nr.35 vom 18.2.1994 S.963).
Firma neu:
Raiffeisenbank Lüchingen-Altstätten.
Domizil neu:
Rorschacherstrasse 82, 9438 Lüchingen.
Statutendatum:
6.5.1994.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt die Raiffeisenbank Altstätten, in Altstätten, durch Fusion. Aktiven von Fr.23817869.25 und Passiven von Fr.23586425.09 der Raiffeisenbank Altstätten gehen gemäss Fusionsvertrag vom 6. Mai 1994 und Fusionsbilanz per 31. Dezember 1993 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über.
Weiteres Geschäftslokal:
Gerbergasse 9a, 9450 Altstätten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brocker-Müller, Robert, von Altstätten SG, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jakob, von Altstätten SG, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Josef, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: von Altstätten SG, in Lüchingen (Altstätten), Verwalter);
Breu, René, von Oberegg, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vizepräsident);
Meile, Peter, von Mosnang, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pichler, Edith, von Schaffhausen, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thür, Erwin, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mock, Johannes, von Appenzell, in Lüchingen (Altstätten), Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.