Auskünfte zu Evelyne Meierhofer-Catte
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Evelyne Meierhofer-Catte
Publikationsnummer: 6013516, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Media Treuhand GmbH, bisher in Zug, CH-170.4.001.243-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 26, Publ. 5016230).
Statutenänderung:
12.01.2011.
Firma neu:
Gesundheitspraxis im Licht GmbH.
Sitz neu:
Maschwanden.
Domizil neu:
c/o Christine Berchtold-Meierhofer, Dörflistrasse 1, 8933 Maschwanden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Naturheilpraxis, die Ausübung von Naturheilpraktiken, Berufsmassagen, Pflegedienst, Dorn- und Osteopathie-Therapien sowie sämtliche in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Aktiven von CHF 95'527.68 und die Passiven von CHF 45'527.68 der 'Media Treuhand AG', in Baar, gemäss Bilanz per 31.10.1995 infolge Umwandlung gemäss Art. 824 OR, zum Preis von CHF 50'000.00, welcher voll auf das Stammkapital angerechnet wird].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meierhofer, Edmund, von Buchs ZH, in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00;
Meierhofer-Catte, Evelyne, von Buchs ZH, in Wettswil am Albis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold-Meierhofer, Christine, von Buch am Irchel und Busswil bei Melchnau, in Maschwanden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Media Treuhand GmbH, Sitz Baar.
Domizil:
Zugerstrasse 53, 6340 Baar, GmbH (Umwandlung gemäss Art.824 OR).
Statutendatum:
12.01.1996.
Zweck:
Durchführung von Treuhandgeschäften sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
kann Überbauungen planen und realisieren, als Generalunternehmerin tätig sein sowie sich an Unternehmungen aller Art beteiligen.
Stammkapital:
CHF50000. Die Aktiven von CHF95527.68 und die Passiven von CHF45527.68 der "Media Treuhand AG", in Baar, gemäss Bilanz per 31.10.1995 infolge Umwandlung gemäss Art.824 OR, im Betrage von CHF50000. Das Stammkapital beträgt Fr.50000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Meierhofer, Edmund, Heimat Buchs ZH, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, Stammanteil: CHF49000;
Meierhofer-Catte, Evelyne, Heimat Buchs ZH, in Wettswil am Albis, Gesellschafterin, Stammanteil: CHF1000.