Auskünfte zu Wendelin Meier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wendelin Meier
Publikationsnummer: HR02-1004926168, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hemag Orientteppichimport AG, in Embrach, CHE-107.886.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4356889).
Firma neu:
Hemag Orientteppichimport AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.06.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Wendelin, von Ehrendingen, in Salenstein, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5481718, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hemag Orientteppichimport AG, in Embrach, CH-020.3.911.675-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2005, S. 17, Publ. 2701884).
Statutenänderung:
08.01.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Handel insbesondere von Orientteppichen, sowie ferner von Heimtextilien und Möbelstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Wendelin, von Ehrendingen, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meier, Claudia, von Ehrendingen, in Rorbas, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher:in Kloten, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Meier, Denise, von Ehrendingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.