Auskünfte zu Markus Meier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Meier
Publikationsnummer: 3330122, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Intelliact AG, in Zürich, CH-440.3.011.697-8, Konzeption von Informatiklösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2004, S. 22, Publ. 2272870).
Domizil neu:
Siewerdtstrasse 8, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Markus, von Emmen, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwicker, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Bongulielmi, Luca, von Brusio, in Kyburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2978200, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Innovation Network ch, in Zürich, CH-020.6.000.245-0, Stärkung der Produkt-Innovation in der Schweiz, Verein (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2005, S. 19, Publ. 2788772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Markus, von Emmen, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Prof. Dr. Markus Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Tsamcho, von Emmen, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwicker, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Aesch ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Roland, von Zürich, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmen, Markus, von Opfikon, in Schwerzenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger Renn, Regula, von Bichelsee-Balterswil, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Intelliact AG, bisher in Frauenfeld, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2001, S. 9435).
Gründungsstatuten:
05.11.1998.
Statutenänderung:
21.12.2001.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Siewerdtstrasse 105, 8050 Zürich.
Zweck:
Beratung, Konzeption, Einführung, Schulung und Unterhalt von Informatiklösungen im allgemeinen, insbesondere Produktdatenmanagementsystemen;
Entwicklung, Implementierung, Verkauf und Einführung von Software im allgemeinen, insbesondere Datenbanksoftware für das Internet;
Handel mit Hardware jeglicher Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Markus, von Emmen, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Höhener, Karl, von Thal, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Leonhardt, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelprokura [wie bisher];
Steffen & Rausch Unternehmensberatung, in Weinfelden, Revisionsstelle [wie bisher];
Zwicker, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].