Auskünfte zu Sabine Babette Mba Fouda
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sabine Babette Mba Fouda
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 2495361, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Institution de prévoyance de la maison Mérusa S.A., à Biel/Bienne, CHE-109.841.414, fondation (No. FOSC 81 du 29.04.2014, Publ. 1474433).
Nouveau nom:
Institution de prévoyance de la maison Mérusa S.A. en liquidation. La fondation est dissoute selon décision du 30.09.2015 de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Huber, Alain, de Renan (BE), à Biel/Bienne, membre, avec signature collective à deux;
Mba Fouda, Sabine Babette, de Neuchâtel, à Neuchâtel, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Nydegger, Thomas, de Guggisberg, à Biel/Bienne, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Bosch, Christian, de La Tène, à Colombier NE (Milvignes), liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 2495359, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fonds de prévoyance pour le personnel employé de la maison Merusa S.A., à Biel/Bienne, CHE-110.381.595, fondation (No. FOSC 132 du 13.07.2015, Publ. 2264685).
Nouveau nom:
Fonds de prévoyance pour le personnel employé de la maison Merusa S.A. en liquidation. La fondation est dissoute selon décision du 30.09.2015 de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mba Fouda, Sabine Babette, de Neuchâtel, à Neuchâtel, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Nydegger, Thomas, de Guggisberg, à Biel/Bienne, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Bosch, Christian, de La Tène, à Colombier NE (Milvignes), liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 2264685, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fonds de prévoyance pour le personnel employé de la maison Merusa S.A., à Biel/Bienne, CHE-110.381.595, fondation (No. FOSC 70 du 11.04.2012, Publ. 6633172).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
von Kaenel, Serge-Alain, de Reichenbach im Kandertal, à Bienne, membre, avec signature collective à deux;
Schaerrer, Ulrich, de Neunkirch et Schaffhausen, à Biel/Bienne, président, avec signature collective à deux;
Scurti, Daniele, de Bremgarten AG, à Dombresson, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Nydegger, Thomas, de Guggisberg, à Biel/Bienne, président, avec signature collective à deux;
Bosch, Christian, de La Tène, à Colombier NE (Milvignes), membre, avec signature collective à deux;
Mba Fouda, Sabine Babette, de Neuchâtel, à Neuchâtel, membre, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Figema SA (CHE-105.220.319), à Biel/Bienne, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Figema SA (CH-073.3.010.033-9)].