Auskünfte zu Christian Mattern
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Mattern
Publikationsnummer: HR02-1004772387, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
ACO Medic GmbH, in Olten, CHE-105.321.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, S.0, Publ. 2061677).
Statutenänderung:
18.11.2019.
Sitz neu:
Rodersdorf.
Domizil neu:
Metzerlenstrasse 1b, 4118 Rodersdorf.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattern, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rodersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: in Hägendorf].
Publikationsnummer: HR02-1004457569, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Awyco AG, in Olten, CHE-107.086.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3471149).
Statutenänderung:
06.09.2018.
Firma neu:
Ballmex AG.
Sitz neu:
Hägendorf.
Domizil neu:
Mühlering 13, 4614 Hägendorf.
Zweck neu:
Übernahme und Realisierung von Dienstleistungen für verschiedenste Produkte und deren Anbieter im Gebiet des Endkundensupports über Produkteevaluation und Testing bis zur Vermittlung und zum Verkauf sowie Handel mit Waren aller Art. Kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattern, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballmer, Ragnhild, von Lausen, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3455965, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Awyco AG, in Olten, CHE-107.086.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552545).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballmer, Ragnhild, von Lausen, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ballmer, Bernhard, von Lausen, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattern, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].