Auskünfte zu Aldo Martinazzo
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Aldo Martinazzo
Publikationsnummer: HR02-1005373549, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MZO AG, in Wald (ZH), CHE-107.459.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2021, Publ. 1005331504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinazzo, Aldo, von Hittnau, in Wald (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004714431, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MZO AG, in Wald (ZH), CHE-107.459.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, S.0, Publ. 2884809).
Statutenänderung:
03.09.2019.
Weitere Adressen:
Walhusen 7a, 9526 Zuckenriet.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Versicherungsberatung, Beratung für Vermögensplanung, Finanzplanung, Vermittlungen im Finanzbereich, Vermögensverwaltung, Steuer- und Betriebsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinazzo- Forrer, Verena, von Hittnau, in Wald ZH, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Johann, von Appenzell, in Niederhelfenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Martinazzo, Aldo, von Hittnau, in Wald (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2884811, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MZO Immobilien AG, in Wald ZH, CHE-111.712.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2010, S. 23, Publ. 5764260).
Statutenänderung:
30.05.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 430'000.00 [bisher: CHF 220'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 430'000.00 [bisher: CHF 220'000.00].
Aktien neu:
430 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 220 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinazzo, Susanna Verena, von Hittnau, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinazzo, Aldo, von Hittnau, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neive (IT)].