Auskünfte zu Peter Marti-Hofstetter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Marti-Hofstetter
Publikationsnummer: 1346179, Handelsregister-Amt Bern, (36)
atelier marti architekten ag, in Unterseen, CHE-107.203.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 4, Publ. 5395368).
Statutenänderung:
03.02.2014.
Firma neu:
innomo ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erwirbt Grundstücke, projektiert und realisiert eigene Bauvorhaben und solche im Auftrag Dritter, veräussert Grundstücke ungeteilt, im Baurecht oder im Stockwerkeigentum und erbringt im Bau- und Immobilienwesen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben und alle anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Folgende Bemerkung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung v. 21.2.1984 ist aus den Statuten gestrichen worden].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich per Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Stephan, von Grindelwald, in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marti-Hofstetter, Peter, von Sumiswald, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Einbeck, Dirk, von Sumiswald und deutscher Staatsangehöriger, in Unterseen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Einbeck-Marti, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Einbeck-Marti, Liselotte, von Sumiswald, in Unterseen, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift];
T. Schweizer AG, Treuhand und Revision (CHE-107.710.379), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: T. Schweizer AG, Treuhand und Revision (CH-092.3.002.275-0)].
Publikationsnummer: 5395368, Handelsregister-Amt Bern, (36)
atelier marti architekten ag, in Unterseen, CH-092.3.008.302-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2007, S. 5, Publ. 3964850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inter-Treuhand AG, Interlaken, Intrag, in Interlaken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Einbeck-Marti, Liselotte, von Sumiswald, in Unterseen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Marti-Hofstetter, Peter, von Sumiswald, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
T. Schweizer AG, Treuhand und Revision (CH-092.3.002.275-0), in Interlaken, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2733956, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Peter Marti Unterseen AG, Atelier für Architektur, in Unterseen, CH-092.3.008.302-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.1999, S. 7278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti-Hofstetter, Kathrin, von Sumiswald, in Unterseen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Hofstetter, Peter, von Sumiswald, in Unterseen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Einbeck-Marti, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Unterseen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Einbeck-Marti, Liselotte, von Sumiswald, in Unterseen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Wolf, Stephan, von Grindelwald, in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien.