Auskünfte zu Jacqueline Mark
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jacqueline Mark
Publikationsnummer: HR02-1004596090, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Mark Sport AG, in Bergün Filisur, CHE-114.792.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4035221). Gemäss Erklärung vom 12.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mark, Christian, von Masein, in Bergün/Bravuogn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mark, Jacqueline, von Masein, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
KMU Treuhand und Revisions AG (CH-350.9.000.507-8), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mark, Christian John, von Masein, in Bergün Filisur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergün/Bravuogn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4952688, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Mark Sport AG, in Bergün/Bravuogn, CH-350.3.010.569-9, Hauptstrasse 106, 7482 Bergün/Bravuogn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2009.
Zweck:
Handel mit und Vermietung von Sportartikeln aller Art, Erbringung von Dienstleistungen im Sportbereich, Handel mit Einrichtungsgegenständen und Erbringung von Dienstleistungen im Innendekorationsbereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 24.03.2009 und Übernahmebilanz per 30.09.2008 das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Mark Sport und Dekor, in Bergün/Bravuogn (CH-350.1.002.259-9), mit Aktiven von CHF 1'180'101.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 741'473.16, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100 ausgegeben und CHF 338'628.62 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Mark, Christian, von Masein, in Bergün/Bravuogn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mark, Jacqueline, von Masein, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fidinter AG, in Zürich (CH-020.9.900.392-2), Revisionsstelle.