Auskünfte zu Urs Maier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Maier
Publikationsnummer: HR02-1005361793, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Phycon GmbH, bisher in Zürich, CHE-319.883.102, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629159).
Statutenänderung:
16.11.2021.
Firma neu:
UHV Store GmbH.
Sitz neu:
Fisibach.
Domizil neu:
Bachweg 6, 5467 Fisibach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Verkauf und Entwicklung wissenschaftlicher Instrumente und Apparaturen und deren Zubehör sowie die Beratung von kommerzieller Kundschaft aus Forschung, Entwicklung und Industrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michlmayr, Thomas, von Meggen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 700.00;
Maier, Urs, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 700.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, David, von Sigriswil, in Fisibach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 700.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 700.00];
von Gunten, Cindy, von Sennwald, in Fisibach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 700.00.
Publikationsnummer: HR02-1005222785, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ferrovac GmbH, in Zürich, CHE-104.385.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4200911).
Statutenänderung:
04.06.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 1'110'826.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 852'001.26 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 200 Aktien zu CHF 500.00.
Firma neu:
Ferrovac AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00. Bei der Nachliberierung vom 04.06.20221 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 10'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten Stammanteile voll liberiert werden. Bei der Kapitalerhöhung vom 04.06.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 80'000.00 verrechnet, wofür 8 Stammanteile zu CHF 10'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
von Gunten, David, von Sigriswil, in Schneisingen, mit Einzelunterschrift;
Musliji, Ljiridona, serbische Staatsangehörige, in Kirchberg (SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004629159, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Phycon GmbH, in Zürich, CHE-319.883.102, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, S.0, Publ. 1979991).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michlmayr, Thomas, von Meggen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 700.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maier, Urs, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 700.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].