Auskünfte zu René Raphael Longini
Neueste SHAB-Meldungen: René Raphael Longini
Publikationsnummer: HR02-1006029770, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Freilager Gastro GmbH, in Zürich, CHE-457.951.403, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519289).
Domizil neu:
Stauffacherstrasse 101a, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Però, Marco Vito, von Gossau (SG), in Fällanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
BBC Holding AG (CHE-308.057.353), in Rüschlikon, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bruderer, Patrik, von Gais, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Longini, René, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005905196, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Bürgli Treuhand & Business Services GmbH, in Herisau, CHE-488.916.242, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2022, Publ. 1005423245).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Longini, René Raphael, von Zürich, in Caputh (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Locarno];
Eugster, Guido August, genannt Gust, von Oberegg, in Appenzell, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005423245, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Bürgli Treuhand & Business Services GmbH, in Herisau, CHE-488.916.242, Obstmarkt 1, 9100 Herisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften, die Beratung in den Bereichen Finanzierung, Buchführung und Steuern sowie die Erbringung von allgemeinen Treuhand-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann ferner Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Longini, René Raphael, von Zürich, in Locarno, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.