Auskünfte zu Karen Limacher-Bürke
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Karen Limacher-Bürke
Publikationsnummer: HR02-1005712128, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Exnetz GmbH, bisher in Kilchberg (ZH), CHE-109.889.556, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, Publ. 5981772).
Statutenänderung:
16.03.2023.
Firma neu:
Gimmi Group GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführungen von Isolationen, Dämmungen, Umbau, Neubau, Renovationen, Facility und Bauhandwerkerleistungen;
Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen;
kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immobilien, Wertschriften, Patente, Lizenzen, Markenrechte, Know-how erwerben, belasten, verwalten, vermieten und veräussern;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher-Bürke, Karen, von Schüpfheim, in Kilchberg (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tairi, Gzim, deutscher Staatsangehöriger, in Wil (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5981772, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
STOEP Southern Hemisphere Wines GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.026.380-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 27, Publ. 5913848).
Statutenänderung:
03.01.2011.
Firma neu:
Exnetz GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und den Managementsupport von Schulleitungen und Institutionen aus dem Bildungswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limacher-Bürke, Karen, von Schüpfheim, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 4 Stammanteilen zu je CHF 6'000.00].
Publikationsnummer: 5913848, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
STOEP Southern Hemisphere Wines GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.026.380-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2010, S. 25, Publ. 5545334).
Domizil neu:
c/o Karen Limacher, Alte Landstrasse 94, 8802 Kilchberg ZH. Gemäss Erklärung vom 12.07.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfner, Sven Harold, von Zürich, in London (UK), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Mars, Gerrit, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
de Villiers, Marais Melius, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Paarl (ZA), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Hofer, Heike, von Zürich und Rothrist, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limacher-Bürke, Karen, von Schüpfheim, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 6'000.00.