Auskünfte zu Arlene Lima Silva Spielmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Arlene Lima Silva Spielmann
Publikationsnummer: HR02-1005508816, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
ALS Gastronomie GmbH, bisher in Oensingen, CHE-281.819.507, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7040122).
Statutenänderung:
15.06.2022.
Firma neu:
Swiss Generalbau Group GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Generalbau, Umbau, Neubau, Sanierungen, Renovationen, Bauspenglerei sowie Sanitärarbeiten;
Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art;
Patente, Lizenzen, Marken, Bürgschaften, Garantien und Know-how;
kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen sowie Beteiligungen, Wertgegenstände, Grundstücke und Immobilien kaufen, halten, vermieten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lima Silva Spielmann, Arlene, brasilianische Staatsangehörige, in Trimbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Georgiev, Georgi Yordanov, bulgarischer Staatsangehöriger, in Trimbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Publikationsnummer: 7040122, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
ALS Gastronomie GmbH, in Oensingen, CH-241.4.011.554-5, Aeussere Klus 17, 4702 Oensingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.2013.
Zweck:
Angebot von Gastronomiedienstleistungen und -produkten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 21.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lima Silva Spielmann, Arlene, brasilianische Staatsangehörige, in Trimbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.