Auskünfte zu Markus Jürg Liechti
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Jürg Liechti
Publikationsnummer: 7138566, Handelsregister-Amt Bern, (36)
LIMAMEDIA GmbH, in Ostermundigen, CH-035.4.033.868-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2009, S. 4, Publ. 5267274).
Statutenänderung:
18.03.2013.
Sitz neu:
Urtenen-Schönbühl.
Domizil neu:
Feldeggstrasse 9, 3322 Urtenen-Schönbühl.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Markus, von Mühleberg, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ostermundigen].
Publikationsnummer: 5267274, Handelsregister-Amt Bern, (36)
LIMAMEDIA GmbH, in Belp, CH-035.4.033.868-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2005, S. 2, Publ. 2626004).
Statutenänderung:
17.06.2009.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
Bernstrasse 54, 3072 Ostermundigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von EDV- und druckmediengestützten Lernhilfen und die Entwicklung der entsprechenden Software sowie den Handel mit EDV-Produkten aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Markus, von Mühleberg, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Liechti, Adrian, von Mühleberg, in Ostermundigen, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 2697660, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Beaconair GmbH, in Belp, CH-035.4.009.926-9, Die Gesellschaft führt einen Flugbetrieb und erbringt Dienstleistungen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.1998, S. 839).
Statutenänderung:
22.12.2004.
Zweck neu:
Führung eines Flugbetriebs sowie Handel mit Waren aller Art und Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, halten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Markus, von Mühleberg, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühni, Hans, von Langnau im Emmental, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: in Zollikofen, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--];
Rüfenacht, Fritz, von Hasle bei Burgdorf, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000.-- [bisher: in Hasle-Rüegsau, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--].