Auskünfte zu Fritz Rudolf Liechti
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fritz Rudolf Liechti
Publikationsnummer: HR02-1004530585, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hautle Anderegg + Partner AG, in Bern, CHE-106.001.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2694979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Fritz Rudolf, von Lauperswil, in Fraubrunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hautle, Bernhard, von Appenzell, in Bösingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boldt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5683106, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Wemabag Schlatt AG, Werkzeug- und Maschinenbau, in Schlatt TG, CH-440.3.007.204-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S. 17, Publ. 4507998).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Fritz, von Lauperswil, in Fraubrunnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Bergneustadt (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zürcher, Ulrich, von Trub, in Adlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 4991506, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Mixcon AG, in Freienbach, CH-130.3.008.773-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 18, Publ. 3783864).
Firma neu:
Mixcon AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.4.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Fritz Rudolf, von Lauperswil, in Fraubrunnen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].