Auskünfte zu Helen Liebendörfer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Helen Liebendörfer
Publikationsnummer: HR02-1005766291, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Freunde der Basler Münsterbauhütte, in Basel, CHE-100.542.075, Verein (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, S.0, Publ. 2923353).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung.].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebendörfer, Helen, von Basel, in Muttenz, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breisinger, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Schreiber, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarasin, Alexander Gedeon, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu Marseiler, Ruth, von Davos, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Dieter, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenny-Affolter, Beatrice Cornelia, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hindemann, Peter-Andreas, von Luzern, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Söll-Tauchert, Dr. Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Freunde der Basler Münsterbauhütte, in Basel, Verein (SHAB Nr. 172 vom 05.09.1996, S. 5355).
Statutenänderung:
21.04.1989, 24.03.1992. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salathé, Dr. Rudolf, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schubert, Pfr. Theophil, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liebendörfer, Helen, von Basel, in Muttenz, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Martin, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treu, Florian, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.