Auskünfte zu Victor Po Shing Li
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Victor Po Shing Li
Publikationsnummer: HR02-1004680659, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FTE GmbH, in Opfikon, CHE-108.428.589, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2008, S.23, Publ. 4700566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Li, Victor Po Shing, chinesischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bozca, Haci, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4700566, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FTE GmbH, in Wallisellen, CH-020.4.001.360-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 27.11.2003, S. 20, Publ. 2001976).
Statutenänderung:
15.09.2008.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
c/o Li Po Shing, Zunstrasse 9 A, 8152 Opfikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Reisebüros und den Import und Export von und Handel mit Waren aller Art. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Gesellschafter in den gesetzlichen vorgeschriebenen Fällen erfolgen brieflich an die im Anteilsbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 15.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Victor Po Shing, chinesischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publikationsnummer: 2001976, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FTE GmbH, bisher in Zürich, Betrieb eines Reisebüros, Import und Export von und Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.1998, S. 4972).
Statutenänderung:
5.11.2003.
Uebersetzungen der Firma neu:
(FTE Sàrl) (FTE Ltd liab Co).
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
c/o Victor Po Shing Li, Bubentalstrasse 7, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nay, Chheng Hay, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Victor Po Shing, chinesischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].