Auskünfte zu Werner Erwin Leonhardt
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Erwin Leonhardt
Publikationsnummer: 4554956, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Ateweko GmbH, in Therwil, CH-280.4.916.833-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2005, S. 4, Publ. 3117832).
Firma neu:
Ateweko GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2008 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o COLL-Control AG, Claragraben 54, 4058 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krattiger, Hugo, von Rickenbach BL, in Rickenbach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.--;
Leonhardt, Werner Erwin, von Basel, in Therwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leonhardt Mohr, Andrea, von Basel und Buch am Irchel, in Olten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.--;
Meier, Roland, von Niederhasli, in Binningen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3117832, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Ateweko GmbH, in Therwil, CH-280.4.916.833-3, Konzeption, Beschaffung und Erarbeitung von markt- und benutzerorientierten Werbeinformationen und -dokumentationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2001, S. 63).
Statutenänderung:
17.11.2005.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Büroeinrichtungen sowie Computer-Hardware und -Software zum Preis von CHF 55'000.--, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 35'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gentsch, Ulrich, von Zürich und Schlatt TG, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krattiger, Hugo, von Rickenbach BL, in Rickenbach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Leonhardt, Werner Erwin, von Basel, in Therwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Ateweko GmbH, bisher in M ü n c h e n s t e i n , Werbeinformationen und -dokumentationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.1994, S. 3495).
Statutenänderung:
22.12.2000.
Sitz neu:
T h e r w i l .
Domizil neu:
Im Hofacker 15, 4106 Therwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leonhardt, Werner Erwin, von Basel, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.- [bisher: in Basel].