Auskünfte zu Kurt Lenherr
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kurt Lenherr
Publikationsnummer: HR02-1005549613, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Th. Lenherr AG, in Diepoldsau, CHE-102.306.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, S.18, Publ. 5163764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenherr, Kurt, von Gams, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amann-Lenherr, Yvonne, von Gams, in Diepoldsau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenherr, Bruno, von Gams, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lenherr, Thomas, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gams, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 5142024, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Th. Lenherr AG, in Diepoldsau, CH-320.3.017.441-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.1996, S. 1537).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübenahme bei der Gründung vom 30.03.1978 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach erfolgter Gründung von der Einzelfirma 'Th. Lenherr', in Diepoldsau, Aktiven und Passiven gemäss einer noch zu erstellenden Bilanz zum Höchstpreis von CHF 300'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenherr, Beatrix, von Gams, in Diepoldsau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Kurt, von Gams, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].