Auskünfte zu Sandra Lehner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sandra Lehner
Publikationsnummer: HR02-1004655975, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
St. Galler Steuerexperten AG, in St. Gallen, CHE-110.334.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nold, Dr. Hans-Jakob, von Felsberg, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Sandra, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardegger, Marina, von Rüthi (SG) und Rothenburg, in Gams, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Ruckli, Marina, von Rüthi (SG), in Oberriet SG];
Hofstetter, Stefanie, von Gais, in Rorschacherberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2390435, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
St. Galler Steuerexperten AG, in St. Gallen, CHE-110.334.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1042125).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muro, Giuseppe, von Hemberg, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sager, Christoph, von Egnach, in Engelburg (Gaiserwald), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jantsch, Nina, von Teufen AR, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nold, Dr. Hans-Jakob, von Felsberg, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Jeannine Maria, von Speicher, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lehner, Sandra, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Ettenhausen (Aadorf)];
Ruckli, Marina, von Rüthi SG, in Oberriet SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Würth, Claudia Yvonne, von Berg SG, in Muolen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Lömmenschwil (Häggenschwil)].
Publikationsnummer: 6504176, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
St. Galler Steuerexperten AG, in St. Gallen, CH-320.3.054.426-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, S. 0, Publ. 6227278).
Statutenänderung:
04.01.2012.
Domizil neu:
Bogenstrasse 9, 9001 St. Gallen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Prof. Dr. Mathias, von Glarus, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jantsch, Nina, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehner, Sandra, von St. Gallen, in Ettenhausen (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lenz, Cyrill Paul, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, mit Kollektivprokura zu zweien.