Auskünfte zu Bernard Leemann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernard Leemann
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 2646790, Handelsregister-Amt Wallis
EGT Construction SA, à Saint-Maurice, CH-621.3.001.438-4, entreprise de tous travaux de génie civil et de bâtiments, etc... (FOSC no 115 du 17.06.2004, p. 17, publ. 2312780).
Personne et signature radiée:
Leemann, Bernard, de Uster, à Martigny, administrateur et directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Dionisotti, Juan, de Feschel, à Saint-Maurice, président et directeur général, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature collective à deux avec un administrateur];
Dousse, Vincent, de Le Mouret, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: de Bonnefontaine, administrateur-délégué et directeur];
Bosi, Christophe, de Monthey, à Monthey, directeur, avec signature collective à deux avec le président.
Handelsregister-Amt Wallis
Coopérative d'Habitation du Midi, à Saint-Maurice, société coopérative (FOSC no 87 du 04.05.2000, p. 3005).
Nouvelle raison sociale:
Coopérative d'Habitation du Midi en liquidation. Dissolution en assemblée générale du 17.04.2002.
Adresse de liquidation:
c/o EGT Construction SA, case postale 140, 1890 St-Maurice.
Inscription ou modification de personnes:
Dousse, Vincent, de Bonnefontaine, à Monthey, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Bourban, Pierre-Philippe, de Nendaz, à Saint-Maurice, secrétaire, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le président];
Leemann, Bernard, de Uster, à Martigny, membre, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le président].
Handelsregister-Amt Wallis
EGT Construction SA, à Saint-Maurice, tous travaux de génie civil et de bâtiments, etc... (FOSC du 14.10.1997, no 197, p. 7495).
Personne et signature radiée:
Sarrasin, Olivier, de Saint-Maurice, à Montreux, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Dionisotti, Juan, de Feschel, à Saint-Maurice, président, avec signature collective à deux avec un administrateur [précédemment: à Monthey, avec signature collective à deux];
Dousse, Vincent, de Bonnefontaine, à Monthey, administrateur-délégué et directeur, avec signature collective à deux avec le président ou Serge Tapparel [précédemment: administrateur-délégué, avec signature collective à deux];
Leemann, Bernard, de Uster, à Martigny, administrateur et directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: directeur adoint, avec signature collective à deux avec un administrateur];
Tapparel, Serge, de Montana, à Saint-Maurice, avec procuration collective à deux avec l'administrateur-délégué.