Auskünfte zu Ursula Lavino
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Lavino
Publikationsnummer: 5125364, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Lavino AG, in Basel, CH-270.3.005.651-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2005, S. 5, Publ. 2739364).
Statutenänderung:
19.06.2009.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 329'198.32 und Passiven von CHF 225'617.35 der erloschenen Einzelfirma 'Giuseppe Lavino', in Basel, gemäss Vertrag vom 30.09.1996 und Bilanz per 31.12.1995 zum Preis von CHF 103'580.97, wovon CHF 40'000.- an das Aktienkapital angerechnet und CHF 63'580.97 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lavino, Giuseppe, von Pratteln, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jäggi Treuhand AG, in Münchenstein, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lavino, Marco, von Pratteln, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Lavino, Ursula, von Pratteln, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.