Auskünfte zu Bernhard Künzler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernhard Künzler
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005988562, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Coffee Heaven GmbH, in Dübendorf, CHE-103.619.981, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, S.0, Publ. 2348269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler-Hasler, Rosa Josefine, von Thalwil, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Künzler, Bernhard, von Thalwil, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vranovci Mustafa, Luljeta, von Dübendorf, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2473425, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Eversys S.A., à Ardon, CHE-115.034.362, société anonyme (No. FOSC 220 du 13.11.2014, Publ. 1821099).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Künzler, Bernhard, de Thalwil, à Dübendorf, membre de la direction, avec signature collective à deux avec un administrateur.
Publikationsnummer: 2348269, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Coffee Heaven GmbH, in Dübendorf, CHE-103.619.981, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 24, Publ. 5929758).
Statutenänderung:
18.08.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Verkauf von Dienstleistungsprodukten sowie unterstützende Produkte für die Kaffeemaschinenindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler-Hasler, Rosa Josefine, von Thalwil, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Künzler, Bernhard, von Thalwil, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].