Auskünfte zu Hubert Kramer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hubert Kramer
Publikationsnummer: 2145021, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Hörnli Immobilien AG, in Kreuzlingen, CHE-112.020.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 24.11.2014, Publ. 1838971).
Statutenänderung:
13.02.2015.
Domizil neu:
Nationalstrasse 6, 8280 Kreuzlingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Verwaltung sowie die Erstellung und Umbauten von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von Hugo Speck, in Salenstein, die Liegenschaften Parzelle Nr. 304, 310, 1211 und 1188 im Grundbuch Kreuzlingen-Ost zum Preise von höchstens CHF 1'800'000.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 13.02.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Girsberger & Rütsche Treuhand AG, in Wilen TG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Urs, von Pfyn, in Tägerwilen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kreuzlingen];
Kramer, Cornelia, von Kreuzlingen und Pfyn, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kreuzlingen];
Kramer, Hubert, von Pfyn, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tägerwilen].
Publikationsnummer: 5104384, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Kramer Immobilien Management GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.016.774-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2004, S. 12, Publ. 2415640).
Statutenänderung:
16.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Urs, von Pfyn, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Kreuzlingen, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Kramer-Soppelsa, Cornelia, von Kreuzlingen und Pfyn, in Tägerwilen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: in Kreuzlingen];
Kramer, Hubert, von Pfyn, in Kreuzlingen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tägerwilen].
Publikationsnummer: 2476460, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Hörnli Immobilien AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.017.547-9, Hauptstrasse 29, 8280 Kreuzlingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.09.2004.
Zweck:
Handel mit, Verwaltung sowie Erstellung und Umbauten von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von Hugo Speck, in Salenstein, die Liegenschaften Parzelle Nr. 304, 310, 1211 und 1188 im Grundbuch Kreuzlingen-Ost zum Preise von höchstens CHF 1'800'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kramer, Urs, von Pfyn, in Kreuzlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kramer, Cornelia, von Kreuzlingen und Pfyn, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer, Hubert, von Pfyn, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girsberger & Rütsche Treuhand Tobel AG, in Tobel-Tägerschen, Revisionsstelle.