Auskünfte zu Paul Krähenbühl
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Krähenbühl
Publikationsnummer: 6213748, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Ganzenberg, in Rohrbachgraben, CH-053.5.000.604-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2010, S. 4, Publ. 5511554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spichiger, Rudolf, von Oeschenbach, in Rohrbachgraben, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Krähenbühl, Paul, von Langnau im Emmental, in Rohrbachgraben, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Markus, von Rüegsau, in Ursenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Scheidegger, Peter, von Huttwil, in Rohrbachgraben, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publikationsnummer: 5511554, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Ganzenberg, in Rohrbachgraben, CH-053.5.000.604-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2007, S. 4, Publ. 3975574).
Statutenänderung:
19.09.2008.
Domizil neu:
c/o Fritz Flückiger, Ganzenberg 37, 4938 Rohrbachgraben.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Statutarisch umschriebene persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrage von CHF 2'000.--.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 15.01.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spichiger, Rudolf, von Oeschenbach, in Rohrbachgraben, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Fritz, von Rohrbachgraben, in Rohrbachgraben, Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Vizepräsident und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krähenbühl, Paul, von Langnau im Emmental, in Rohrbachgraben, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3960514, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Rohrbachgraben, in Rohrbachgraben, CH-053.5.004.520-2, Förderung der schweizerischen Fleckviehzucht auf dem Wege der genossenschaftlichen Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.1999, S. 5700).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Rohrbachgraben in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.02.2007 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Samuel Mumenthaler, Wil 24, 4938 Rohrbachgraben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Paul, von Langnau im Emmental, in Rohrbachgraben, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Hermann, Martin, von Rohrbach, in Rohrbachgraben, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Rentsch, Peter, von Trub, in Rohrbachgraben, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mumenthaler, Samuel, von Trachselwald, in Rohrbachgraben, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident].