Auskünfte zu Christoph Kohler
Einträge zum Namen Christoph Kohler
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Kohler
Publikationsnummer: 5272920, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Ch. Kohler Ofenbau FEUER-DESIGN GmbH, in Seewen, CH-247.4.000.082-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 03.03.2003, S. 12, Publ. 886612). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.06.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Christoph, von Seewen, in Seewen SO, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 66'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 886612, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
FEUER-DESIGN GmbH, in Seewen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2002, S. 10, Publ. 507308).
Statutenänderung:
24.02.2003.
Firma neu:
Ch. Kohler Ofenbau FEUER-DESIGN GmbH.
Zweck neu:
Handel mit und Herstellung von Feuerungsgeräten und Zubehör sowie Ausführung von Hafnerarbeiten aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, ferner Beteiligungen an anderen Unternehmen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger-Eichler, Isabella, von Kaltbrunn und Oberrohrdorf, in Liestal, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 48'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Christoph, von Seewen, in Seewen SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 66'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--];
Kohler-Jenni, Karin, von Seewen und Niederhünigen, in Seewen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--].
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
FEUER-DESIGN GmbH, in Seewen, Handel mit und Produktion von Feuerungsgeräten und Zubehör, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2001, S. 638).
Statutenänderung:
3.06.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Andreas, von Kaltbrunn, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler-Jenni, Karin, von Seewen und Niederhünigen, in Seewen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.-- [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.--];
Giger-Eichler, Isabella, von Kaltbrunn und Oberrohrdorf, in Liestal, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 48'000.-- [bisher: von Kaltbrunn und Kaltbrunn, Oberrohrdorf, in Liestal, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.--];
Kohler, Christoph, von Seewen, in Seewen SO, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.--].