Auskünfte zu Monique B. Koeleman
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Monique B. Koeleman
Publikationsnummer: 3529813, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
IDEXX Diavet AG, in Freienbach, CHE-106.637.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2265253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koeleman, Monique B., niederländische Staatsangehörige, in Aalsmeer (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauderli, Peter, von Stüsslingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidec Elio Camisa GmbH (CH-020.4.002.207-0), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mc Keon, Brian Patrick, amerikanischer Staatsangehöriger, in Andover (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Studer, Jacqueline Lee, amerikanische Staatsangehörige, in Cape Elizabeth (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schelp, Christian Dr., von Münsingen, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2932059, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IDEXX Switzerland AG, in Köniz, CHE-103.948.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6746380).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 27.06.2016 mit Inventar Aktiven von CHF 1'212'418.48 ohne Passiven und ohne Gegenleistung auf die IDEXX Technologies GmbH, in Köniz (CHE-274.411.325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koeleman, Monique, niederländischer Staatsangehöriger, in Aalsmeer (SE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6218494, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IDEXX Switzerland AG, in Köniz, CH-035.3.000.861-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S. 5, Publ. 5069468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kym, André, von Zürich und Möhlin, in Egg bei Zürich (Egg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ballagi, Andrea, schwedische Staatsangehörige, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koeleman, Monique, niederländischer Staatsangehöriger, in Aalsmeer (SE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uithoorn (NL), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Larsson, Carl Jonas, schwedischer Staatsangehöriger, in Nyon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.