Auskünfte zu Wilhelm Koch
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wilhelm Koch
Publikationsnummer: 6928608, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wilhelm Koch GmbH, in Altikon, CH-440.4.012.058-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, Publ. 6495808).
Firma neu:
Wilhelm Koch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.10.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Wilhelm, von Appenzell, in Altikon, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Koch + Edelmann GmbH, bisher in B e r g T G , Betrieb eines Transportunternehmens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2000, S. 3149).
Gründungsstatuten:
24.12.1996.
Statutenänderung:
16.11.2000.
Firma neu:
Wilhelm Koch GmbH.
Sitz neu:
A l t i k o n .
Domizil neu:
Zelglistrasse 20, 8479 Altikon.
Zweck:
Betrieb eines Transportunternehmens;
kann sich an anderen Unternehmungen mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Brun Transporte GmbH, in Affeltrangen, zwei Sattelschlepper mit Anhängern zum Maximalpreis von CHF 363'000.- zu erwerben [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edelmann, Ulrich, von Hohentannen, in Mauren TG (Berg TG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Wilhelm, von Appenzell, in Altikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-].
Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Koch + Edelmann GmbH, in B e r g T G, Betrieb eines Transportunternehmens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 03.02.1997, S. 735).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Wilhelm, von Appenzell, in Altikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Edelmann, Ulrich, von Hohentannen, in Mauren TG (Berg TG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].