Auskünfte zu Christian Koch
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Koch
Publikationsnummer: 7201654, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
sporteo Int. Sportmanagement (Schweiz) AG, in Wil SG, CH-320.4.054.919-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7096362).
Statutenänderung:
16.05.2013.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
c/o Schoch, Auer & Partner Rechtsanwälte, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen.
Zweck neu:
Sport- und Projektmanagement und damit zusammenhängende Unternehmensberatung, Werbe- und Marketingaktivitäten aller Art insbesondere im Bereich des Sports, Durchführung von Kursen und Seminaren im Sport- und Unternehmensbereich, Durchführung von Vermittlungs- und Provisionsgeschäften, Übernahme und kommerzielle Vertretung von Lizenzen, Patenten und Schutzrechten sowie Handel aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grothe, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Stephan, von Luzern, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Hans, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rehetobel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5555744, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
sporteo Int. Sportmanagement (Schweiz) AG, in St. Gallen, CH-320.4.054.919-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 13, Publ. 5534404).
Statutenänderung:
01.03.2010.
Sitz neu:
Wil SG.
Domizil neu:
c/o Kentaro AG, Säntisstrasse 2A, 9500 Wil SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mag. Rudolf Tihanyi Wirtschaftsprüfung (CH-320.1.062.889-1), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Hanno, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.