Auskünfte zu Christina Rohner
Einträge zum Namen Christina Rohner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christina Rohner
Publikationsnummer: HR02-1005141239, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Pensionskasse der Firma Max Zeller Söhne AG, in Romanshorn, CHE-109.788.866, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2016, S.0, Publ. 3171031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Christina, von Münchenbuchsee, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Futterer, Nina-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4293599, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft, in Romanshorn, CHE-102.661.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3052243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Stefan, von Romanshorn, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boonen, Dr. Georg, von Uttwil, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Disch, Dr. Lucia Klara, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Christina, von Münchenbuchsee, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3252093, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Zeller Medical AG, in Romanshorn, CHE-108.501.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2384853).
Statutenänderung:
22.12.2016.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von pharmazeutischen und kosmetischen Spezialitäten im In- und Ausland sowie das Erbringen von anderen Dienst- und Serviceleistungen für die Pharma- und Kosmetikindustrie, insbesondere das Halten von Zulassungen für die vertriebenen Arzneimittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 21.12.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Advisum Wirtschatsprüfung und Steuerberatung, in Amriswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Christina, von Münchenbuchsee, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kobi, Christina].