Auskünfte zu Andreas Knutti
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Knutti
Publikationsnummer: 6875800, Handelsregister-Amt Bern, (36)
InterSwiss IT GmbH, in Uetendorf, CH-092.4.016.247-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 7, Publ. 5086270).
Firma neu:
InterSwiss IT GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.09.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenbach, Adrian, von Reichenbach im Kandertal, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Knutti, Andreas, von Diemtigen, in Thierachern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4131850, Handelsregister-Amt Bern, (36)
InterSwiss Bonität GmbH, in Uetendorf, CH-092.4.016.247-2, Wirtschaftsauskunftei;
Erbringung von EDV-Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 12.11.2003, S. 4, Publ. 1256006).
Statutenänderung:
19.09.2007.
Firma neu:
InterSwiss IT GmbH.
Domizil neu:
Thunstrasse 43, 3661 Uetendorf.
Zweck neu:
Erbringung von EDV-Dienstleistungen. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Held, Ruth, von Rüegsau, in Uetendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knutti, Andreas, von Diemtigen, in Thierachern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--].
Publikationsnummer: 1256006, Handelsregister-Amt Bern, (36)
InterSwiss Bonität GmbH, in Uetendorf, Zelgstrasse 86, 3661 Uetendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.11.2003.
Zweck:
Betreiben einer Wirtschaftsauskunftei sowie Erbringung von EDV-Dienstleistungen. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.--. Die Einladungen und Mitteilungen an die GesellschafterInnen erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Allenbach, Adrian, von Reichenbach im Kandertal, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Held, Ruth, von Rüegsau, in Uetendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Knutti, Andreas, von Diemtigen, in Thierachern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.