Auskünfte zu Markus Knobel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Knobel
Publikationsnummer: 1726845, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Höhere Fachschule für Naturheilverfahren und Homöopathie, in Hünenberg, CHE-111.687.625, Verein (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2009, S. 21, Publ. 4956864).
Statutenänderung:
17.03.2014.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Pfister Frei Partner GmbH, Baarerstrasse 112, 6300 Zug.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Christian, von Schangnau, in Menziken, Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingold Treuhandpartner AG, in Unterägeri, Revisionsstelle;
Knobel, Markus, von Altendorf, in Oberwil bei Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Martin, von Waldkirch, in Baar, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Theodor, von Sarnen, in Lungern, Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4582980, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Höhere Fachschule für Naturheilverfahren und Homöopathie, in Hünenberg, CH-170.6.000.171-9, Verein (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2005, S. 18, Publ. 2847104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlumpf, lic. oec. publ. Hans Peter, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Dr. Jürg, von Winterthur, in Baar, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knobel, Markus, von Altendorf, in Oberwil bei Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2284442, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Höhere Fachschule für Naturheilverfahren und Homöopathie, Sitz Zug.
Domizil:
Steinhauserstrasse 51, 6300 Zug, Verein (Neueintragung). Statutendatum 20.01.2004.
Zweck:
Beherbergung verschiedener Institutionen unterschiedlicher Fachrichtungen mit jeweils autonomen Geschäftsleitungen, die in ihrem Auftrag kantonal oder eidgenössisch anerkannte Lehrgänge auf Niveau höhere Fachschule im Bereich der Naturheilverfahren und Homöopathie durchführen, Festlegung der Rahmenbedingungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen kantonalen Behörden für den Betrieb einer Höheren Fachschule bzw. deren Lehrgänge und für ihre Anerkennung im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes, Koordination und Ueberwachung der Aktivitäten der einzelnen angeschlossenen Institutionen;
kann eine Geschäfts- und Koordinationsstelle betreiben sowie den Kontakt und die Zusammenarbeit mit anderen Bildungsinstitutionen im Gesundheitsbereich unterhalten und fördern.
Qualifizierte Tatbestände:
Mittel des Vereins: Mitgliederbeiträge, Zuwendungen von Dritten.
Organisation:
Vereinsversammlung, Vorstand von mindestens 3 Mitgliedern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Schlumpf, lic. oec. publ. Hans Peter, Heimat Steinhausen, in Steinhausen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knobel, Markus, Heimat Altendorf, in Oberwil bei Zug, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz, Martin, Heimat Buch bei Frauenfeld, in Baar, Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Christian, Heimat Schangnau, in Menziken, Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jus, Dr. Mohinder Singh, Heimat Neuheim, in Neuheim, Beisitzer mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Dr. Jürg, Heimat Winterthur, in Baar, Beisitzer mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingold Treuhandpartner AG, in Unterägeri, Revisionsstelle.