Auskünfte zu Othmar Klötzli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Othmar Klötzli
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3563917, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Société coopérative Centre Lait BAVALTA, à Sorvilier, CHE-103.992.463, société coopérative (No. FOSC 183 du 23.09.2013, Publ. 1090081).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mornod, Bernard, de Siviriez, à Pontenet (Valbirse), président, avec signature collective à deux;
Klötzli, Othmar, de Farnern, à Court, membre, sans droit de signature;
Minger, Jean-Philippe, de Hessigkofen, à Sorvilier, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bigler, Willy Roger, de Worb, à Bévilard (Valbirse), président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Lüthi, Christophe, de Rüderswil, à Court, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 6356882, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Société de laiterie de Court, à Court, CH-073.5.003.642-3, société coopérative (No. FOSC 198 du 13.10.2009, p. 4, Publ. 5290730).
Modification des statuts:
31.03.2011.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de laiterie de Court en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Othmar Klötzli, Droit de Mévilier 1, 2738 Court.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
Responsabilité personnelle ou obligation d'effectuer des versements supplémentaires: selon statuts. [biffé: Responsabilité/Versements supplémentaires : les engagements de la société sont garantis en tout premier lieu par sa fortune, puis si un découvert subsiste, les membres répondent personnellement et solidairement, avec leur fortune, à l'égard des créanciers de la société. Les membres de la société ont de plus l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires en proportion du lait livré au cours des cinq dernières années.].Nouvelles communications: Communications aux associés: par affichage au local de coulage ou par lettre ou circulaire. Selon déclaration du 29.06.2009/31.03.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. La société est dissoute selon décision de l'assemblée générale du 31.03.2011.
Inscription ou modification de personne(s):
Klötzli, Othmar, de Farnern, à Court, président et liquidateur, avec signature collective à deux comme liquidateur [précédemment: président avec signature collective à deux avec le secrétaire ou la caissière];
Rossé, Michel, de Court, à Court, secrétaire et liquidateur, avec signature collective à deux comme liquidateur [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Burkhalter, Jean-Pierre, de Langnau im Emmental, à Court, vice-président, sans droit de signature [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le secrétaire ou la caissière];
Hulmann, Marie-Andrée, de Saulcy, à Court, caissière, sans droit de signature [précédemment: caissière avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Publikationsnummer: 5290730, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Société de laiterie de Court, à Court, CH-073.5.003.642-3, société coopérative (No. FOSC 22 du 01.02.2005, p. 4, Publ. 2680016).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Unternäher, Charles, de Marbach LU, à Court, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Klötzli, Othmar, de Farnern, à Court, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou la caissière [précédemment: président avec signature collective à deux avec le secrétaire-caissier];
Burkhalter, Jean-Pierre, de Langnau im Emmental, à Court, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou la caissière [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le secrétaire-caissier];
Rossé, Michel, de Court, à Court, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Hulmann, Marie-Andrée, de Saulcy, à Court, caissière, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Allemann, Martin, de Farnern, à Court, membre, sans droit de signature;
Stoller, Kurt, de Kandergrund, à Court, membre, sans droit de signature.