Auskünfte zu Susanne Kissling
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Susanne Kissling
Publikationsnummer: 5659774, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Wolfwil-Schwarzhäusern-Bannwil Genossenschaft, in Wolfwil, CH-240.5.000.009-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2008, S. 15, Publ. 4435058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Susanne, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kissling, Viktor, von Wolfwil, in Wolfwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richener, Renata, von Signau, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Daniel, von Bannwil, in Bannwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jäggi, Cornelia, von Wolfwil, Härkingen und Rothrist, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1136928, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Wolfwil-Schwarzhäusern-Bannwil, in Wolfwil, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2000, S. 7762).
Domizil neu:
Hauptstrasse 28, 4628 Wolfwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Beda, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Rosmarie, von Habkern, in Wolfwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brunner, Edith, von Laupersdorf, in Balsthal, Bankleiter-Stellvertreterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Susanne, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin];
Kissling, Viktor, von Wolfwil, in Wolfwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung];
Rauber, Franz, von Wolfwil, in Wolfwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung];
Friedli, Daniel, von Bannwil, in Bannwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Galli, Christian, von Deitingen, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richener, Renata, von Signau, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Husistein, Roland, von Werthenstein, in Wolfwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter];
Ochsenbein, Rolf, von Etziken, in Wolfwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Wolfwil-Schwarzhäusern-Bannwil, Sitz W o l f w i l , im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte in allen bankgemässen Formen zu tätigen usw, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 04.12.1997, S. 8757).
Statutenänderung:
18.03.2000.
Bemerkungen Neu:
Statutenänderung, inbezug auf nicht publizierte Tatsachen.
Eingetragene Personen Geändert:
Zimmermann, Rosmarie, Heimat Habkern, in Wolfwil, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Verwalter- Stellvertreterin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Kissling, Susanne, Heimat Wolfwil, in Wolfwil, Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Edith, Heimat Laupersdorf, in Balsthal, Verwalter-Stellvertreterin mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Kölliker, Monika, Heimat Wolfwil, in Wolfwil, Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien].