Auskünfte zu Kurt Kissling
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kurt Kissling
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 2428053, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Dimportex AG, finora in Olten, CHE-100.635.831, società anonima (FUSC no. 248 del 22.12.2009, p. 17, Pubbl. 5407566).
Statuti originari:
10.02.1998.
Statuti modificati:
07.10.2015.
Nuova ragione sociale:
Dimportex SA.
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
Via Francesco Somaini 5, 6900 Lugano.
Nuovo scopo:
Attività di importazione ed esportazione per tutti i tipo di merce o prodotto, segnatamente nel settore agroalimentare ed ittico. La società può partecipare in attività di tipo identico o simile, aprire filiali e succursali all'estero come pure acquistare licenze, brevetti ed altri beni immateriali. Trading ed intermediazione in genere. La società può partecipare a qualsiasi attività commerciale, finanziaria o di altro genere in Svizzera o all'estero in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale nonché comprare, vendere, permutare, affittare ed amministrare, dare e prendere in locazione immobili sia in Svizzera che all'estero.
Nuove azioni:
50 azioni al portatore da CHF 1'000.00. [finora: 50 azioni nominative da CHF 1'000.00].
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata o notifica comprovata da ricevuta.
Nuova limitazione della trasferibilità:
[La restrizione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata (art. 685a cpv. 3 CO).].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Kissling, Jean, da Wolfwil, in Olten, membro, con firma individuale;
Kissling, Kurt, da Wolfwil, in Triesen, gerente, con firma individuale;
HTO Treuhand AG, in Olten, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Nussbaumer, Frank Otto, da Erlenbach ZH, in Agno, amministratore unico, con firma individuale;
Claude Lelais, contabile dipl. fed. (CHE-107.342.910), in Vezia, ufficio di revisione.
Publikationsnummer: 5407566, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Dimportex AG, in Olten, CH-249.3.000.507-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.1998, S. 1659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Erich, von Wolfwil, in Oberentfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Kurt, von Wolfwil, in Triesen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolfwil];
HTO Treuhand AG, in Olten (CH-249.3.000.701-4), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4845536, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Silo Olten AG, in Olten, CH-249.3.000.368-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S. 24, Publ. 4558238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Kurt, von Wolfwil, in Wolfwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.