Auskünfte zu Viktor Kessler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Viktor Kessler
Publikationsnummer: 3247865, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Kessler Werkzeugbau AG, in Trasadingen, CHE-101.690.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193127).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Grewatec AG (CHE-107.539.619), in Schaffhausen, gemäss Fusionsvertrag vom 25.10.2016 und Bilanz per 31.08.2016. Aktiven von CHF 607'833.37 und Fremdkapital von CHF 722'626.54, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 114'793.17, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die Übernehmerin alle Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Viktor, von Hallau, in Trasadingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2324113, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Kessler Werkzeugbau AG, in Trasadingen, CHE-101.690.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 952131).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Walter, von Hallau, in Trasadingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Viktor, von Hallau, in Trasadingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kessler, Martin, von Hallau, in Trasadingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2065528, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Kessler Werkzeugbau AG, in Trasadingen, Entwicklung, Konstruktion und Herstellung im Bereich des allgemeinen Werkzeug- und Formenbaus, Dienstleistungen im Bereich der Elektronik, Hardware und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2001, S. 4582).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Martin, von Hallau, in Trasadingen, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Osterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Viktor, von Hallau, in Trasadingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].