Auskünfte zu Franz Kendlbacher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Franz Kendlbacher
Publikationsnummer: 3230685, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Effectus Beteiligungs AG, in Gossau SG, CHE-267.743.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2012, Publ. 6487554).
Statutenänderung:
06.12.2016.
Firma neu:
Wäger AG.
Sitz neu:
Waldkirch.
Domizil neu:
Oberwaldstrasse 3, 9205 Waldkirch.
Zweck neu:
Ausführung von Stark- und Schwachstrominstallationen, Hochspannungs- und Verteilanlagen, Photovoltaikanlagen sowie Handel mit elektrischen Apparaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'200 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsverbindlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kendlbacher, Christian, von Gams, in Gams, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kendlbacher, Franz, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Hans Peter, von Gais, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühlmann, Markus, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäger, Markus, von Eschenbach SG, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresch, Thomas, von Silenen, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lienhard, Paul, von Holziken, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 1891879, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Montagen AG TCH, in Wartau, CHE-107.900.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1875921).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kendlbacher, Christian, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Franz, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Thomas, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1891871, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kelag AG, in Sennwald, CHE-110.115.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1866211).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kendlbacher, Christian, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Franz, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Thomas, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].