Auskünfte zu Martin Kemmer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Kemmer
Publikationsnummer: 4688850, Handelsregister-Amt Bern, (36)
W. Metzger + Co. AG, in Lotzwil, CH-053.3.001.517-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 3, Publ. 4072436).
Statutenänderung:
09.09.2008.
Firma neu:
WMC Sinterstar AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sackermann, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied (Adm.), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Santi, Hugo, von Zürich, in Egnach (Neukirch), Mitglied (Adm.), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kemmer, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Mutlangen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faude, André, von Kloten, in Neerach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Reto, von Zermatt, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4072436, Handelsregister-Amt Bern, (36)
W. Metzger + Co. AG, in Lotzwil, CH-053.3.001.517-3, Handel mit und Fabrikation von Hartstoffen, Werkzeugen und Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 5, Publ. 3952852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sachse, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Eschbach (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kemmer, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Mutlangen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3551764, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
MPK Kemmer GmbH Swiss, in Egnach, CH-440.4.012.445-6, Herstellung und Vertrieb von Hartmetallfeinwerkzeugen sowie deren Nachbearbeitung in der Schweiz. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2002, S. 11, Publ. 706678).
Statutenänderung:
8.09.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kemmer, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Mutlangen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
KEMMER Technology Aktiengesellschaft, in Schwäbisch Gmünd (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Santi, Hugo, von Zürich, in Neukirch (Egnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--].