Auskünfte zu Brigitte Karrer-Hug
Neueste SHAB-Meldungen: Brigitte Karrer-Hug
Publikationsnummer: 2003978, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Alpa Altpapier AG, in Winterthur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2002, S. 15, Publ. 402288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer-Hug, Brigitte, von Zuzwil SG, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Karrer, Arnold, von Zuzwil SG, in Wil SG, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gschwend, Patrick, von Altstätten, in Goldach, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schachenhofer, Gerd, österreichischer Staatsangehöriger, in Muntlix (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feurer, Agnes, von Alt St. Johann, in Abtwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Votta, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 1238890, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Texta AG, in St. Gallen, Sammlung, Verwertung und umweltgerechte Entsorgung einschliesslich Import und Export von Altstoffen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2001, S. 10102).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer, Arnold, von Zuzwil, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer-Hug, Brigitte, von Zuzwil, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Alpa Handels AG, bisher in W i l S G, Handel mit Waren aller Art sowie Vermittlung und Ausführung von Import- und Exportgeschäften auf Kommissionsbasis, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 27.05.1997, S. 3541).
Statutenänderung:
20.12.1999.
Sitz neu:
S t . G a l l e n.
Domizil neu:
c/o Pro Cura AG, Greifenstrasse 9, 9001 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer, Arnold, von Zuzwil SG, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer-Hug, Brigitte, von Zuzwil SG, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gschwend, Patrick, von Altstätten, in Goldach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmitz, Johann Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Stegen (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.