Auskünfte zu Frédéric Kalbermatter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Frédéric Kalbermatter
Publikationsnummer: HR02-1004847342, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Terex Material Handling AG, in Dietlikon, CHE-109.743.295, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574691).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Terex Material Handling AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.12.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Frédéric, von St. Niklaus, in Dietlikon, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zundel, Sabrina, von Oeschgen, in Wölflinswil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Karin, von Altikon, in Unterentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schefer, Heinz, von Schwellbrunn, in Lichtensteig, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004574691, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Terex Material Handling AG, in Dietlikon, CHE-109.743.295, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, S.0, Publ. 2660189).
Domizil neu:
c/o Konecranes and Demag AG, Bahnhofstrasse 3, 8305 Dietlikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moldenhauer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bangerter, Philipp, von Kloten und Wengi, in Kloten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Frédéric, von St. Niklaus, in Dietlikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zundel, Sabrina, von Oeschgen, in Wölflinswil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Karin, von Altikon, in Unterentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5342350, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Demag Cranes & Components AG, in Dietlikon, CH-020.7.901.232-8, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2007, S. 27, Publ. 3813720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rimann, Esther, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Martin, von Nesslau-Krummenau, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Frédéric, von St. Niklaus, in Dietlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildschütte, Daniel, von Rüschegg, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.