Auskünfte zu Andreas Kaiser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Kaiser
Publikationsnummer: 3703355, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
QUO AG, in Opfikon, CHE-105.453.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3159419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Andreas, von Fischingen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Martin, von Dinhard, in Felben-Wellhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1674095, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
QUO AG, in Zürich, CHE-105.453.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338145).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutzwiller, Thomas, von Therwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Noser, Rudolf, von Glarus Nord, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Oberurnen, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weiler, Walter Roland, von Winterthur, in Arth, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaiser, Andreas, von Fischingen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Panos, Alexander, von Langnau im Emmental, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7)].
Publikationsnummer: 1338145, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
awtec AG für Technologie und Innovation, in Zürich, CHE-105.453.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7124414).
Statutenänderung:
06.01.2014.
Firma neu:
QUO AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(QUO SA) (QUO LTD.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die umfassende Unterstützung von Industrieunternehmen bei Innovationsvorhaben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rembold, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Andreas Schlegel, Walter Weiler oder Rudolf Noser.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Dr. Andreas, von Wartau, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Kaiser, Andreas, von Fischingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Andreas Schlegel, Walter Weiler oder Rudolf Noser];
Panos, Alexander, von Langnau im Emmental, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Andreas Schlegel, Walter Weiler oder Rudolf Noser];
Weiler, Walter Roland, von Winterthur, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Walchwil].