Auskünfte zu Regina Maria Käppeli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Regina Maria Käppeli
Publikationsnummer: 2222523, Handelsregister-Amt Zug, (170)
FLARM Technology GmbH, in Baar, CHE-112.876.620, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, Publ. 2151097).
Statuten neu:
08.06.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 1'320'340.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 226'711.94 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
FLARM Technology AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(FLARM Technology Ltd).
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 24'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Urban Dominik, von Mörschwil, in Hausen am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rothacher, Urs Martin, von Blumenstein, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käppeli, Regina Maria, von Wohlen AG, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlapbach Käppeli, Boris Andrea, von Belp, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schlapbach, Andrea Boris, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5936022, Handelsregister-Amt Zug, (170)
FLARM Technology GmbH, bisher in Hausen am Albis, CH-020.4.033.059-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2008, S. 21, Publ. 4663748).
Gründungsstatuten:
07.04.2006.
Statutenänderung:
11.11.2010.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Haldenstrasse 1, 6340 Baar.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb sowie Lizenzierung von Technologien im Bereich der Luftfahrt und damit verwandten Gebieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 24'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 28.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Bruno, von Schangnau, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Urban Dominik, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (wie bisher);
Käppeli, Regina Maria, von Wohlen AG, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Schlapbach, Andrea Boris, von Belp, in Hausen am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zug, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Rothacher, Urs Martin, von Blumenstein, in Oakland (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: 4663748, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FLARM Technology GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.059-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2006, S. 19, Publ. 3336268).
Statutenänderung:
28.08.2008.
Sitz neu:
Hausen am Albis.
Domizil neu:
Heischerstrasse 1, 8915 Hausen am Albis.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb sowie Lizenzierung von Technologien im Bereich der Luftfahrt und damit verwandten Gebieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 28.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlapbach, Andrea Boris, von Belp, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Rothacher, Urs Martin, von Blumenstein, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Mäder, Urban Dominik, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Käppeli, Regina Maria, von Wohlen AG, in Hausen am Albis, mit Einzelunterschrift.