Auskünfte zu Dr. Madeleine Jetzer-Pilz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Madeleine Jetzer-Pilz
Publikationsnummer: HR02-1004571003, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Ben Handels AG, in Frauenfeld, CHE-101.027.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, S.0, Publ. 2057797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jetzer-Pilz, Dr. Madeleine, von Baden und Lengnau AG, in Winterthur, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steudel, Dieter, von Winterthur, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3699352, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Ben Handels AG, bisher in Winterthur, CH-320.3.045.656-7, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Liegenschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2006, S. 18, Publ. 3347490).
Statutenänderung:
20.12.2006.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
c/o Schoop + Hösli Wirtschaftsberatungs AG, Thurstrasse 14, 8500 Frauenfeld.
Adresse der Verwaltung neu:
Dr. Madeleine Jetzer-Pilz, Palmstrasse 28, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegetschweiler, Hans, von Zürich, in Hedingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jetzer-Pilz, Dr. Madeleine, von Baden und Lengnau AG, in Winterthur, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Steudel, Dieter, von Winterthur, in Chur, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Lehmann-Jetzer, Madeleine, von Lengnau AG und Baden, in Ennetbaden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Hösli, Rolf, von Haslen, in Steckborn, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3142030, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Palm Immobilien AG, bisher in Winterthur, CH-020.3.025.071-2, Handel mit Liegenschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2004, S. 21, Publ. 2526570).
Gründungsstatuten:
25.09.2001.
Statutenänderung:
2.12.2005.
Firma neu:
Pro GLK Invest AG.
Sitz neu:
Gossau SG.
Domizil neu:
Zehnstadelstrasse 6c, 9212 Arnegg.
Zweck neu:
Finanz-, Unternehmens- und Organisationsberatung sowie Managementdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, allenfalls durch eingeschriebene Briefe oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jetzer-Pilz, Dr. Madeleine, von Baden und Lengnau AG, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Thur Treu AG, in Bischofszell, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schernthanner, Reto, von St. Gallen, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tacon Revisions GmbH, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Revisionsstelle.