Auskünfte zu Armend Jemini
Neueste SHAB-Meldungen: Armend Jemini
Publikationsnummer: HR02-1005320835, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Avera Gastro GmbH, in Bern, CHE-286.263.592, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Qorraj, Enver, von Köniz, in Thörishaus (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jemini, Armend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: HR02-1004831449, Handelsregister-Amt Bern, (36)
R&M Gastro GmbH, in Biel/Bienne, CHE-491.654.172, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004828051).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jemini, Armend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1004732331, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Avera Gastro GmbH, in Bern, CHE-286.263.592, Bühlstrasse 5, 3012 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.09.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomieunternehmungen und das Halten von Beteiligungen an Gastronomieunternehmungen. Sie kann Handel mit Waren aller Art betreiben, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Qorraj, Enver, von Köniz, in Thörishaus (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jemini, Armend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.