Auskünfte zu Thierry Jean
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thierry Jean
Publikationsnummer: 4259938, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
HESPERION AG, in Allschwil, CH-270.3.002.683-2, Aktivitäten jeglicher Art im Bereich der Gesundheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2007, S. 4, Publ. 4181834).
Statutenänderung:
13.12.2007.
Firma neu:
Averion International (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Averion International (Switzerland) Ltd) (Averion International (Suisse) SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laybourn, Vagn, dänischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jean, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Macault, Sophie, französische Staatsangehörige, in Suresnes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charlon, Dr. Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Mulhouse (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madinier, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Michael, von Rorbas und Willisau, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Ulrich, Jacqueline, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Publikationsnummer: 2128420, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
HESPERION AG, in Allschwil, Aktivitäten jeglicher Art im Bereich der Gesundheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 26.06.2003, S. 4).
Statutenänderung:
5.02.2004. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barrett, Dr. Jane, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koechlin, Dr. Dominik, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mueller, André J., von Genf, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobrin, Dr. Isaac, israelischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jean, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Latombe, Jean-Yves, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macault, Sophie, französische Staatsangehörige, in Suresnes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.