Auskünfte zu Theodor Konrad Janssen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Theodor Konrad Janssen
Publikationsnummer: 1258705, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Synergi GmbH, in Zürich, CHE-113.915.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2009, S. 30, Publ. 4986680).
Firma neu:
Synergi GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 4.12.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janssen, Theodor Konrad, von Ruswil, in Maur, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6861302, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Elopak Systems AG, in Opfikon, CH-020.3.907.702-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2011, Publ. 6353500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janssen, Theodor, von Ruswil, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haugen, Baard, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haug, Petter, von Thalwil, in Herrliberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2932946, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Elopak AS, Royken, Opfikon Branch, in Opfikon, CH-020.9.001.262-1, Herstellung von Verpackungsmaterial, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2005, S. 23, Publ. 2889046).
mit Hauptsitz in:
Royken (N).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engen, Staale, norwegischer Staatsangehöriger, in Drammen (N), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janssen, Theodor, von Ruswil, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiels, Joerg, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Daniel, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.