Auskünfte zu Paul Hug
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Hug
Publikationsnummer: 6134368, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Industrielle Betriebe Kloten AG, in Kloten, CH-020.3.021.494-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2010, S. 29, Publ. 5678860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rau, Hans-Rudolf, von Zürich, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Paul, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Peter Andreas, von Dinhard, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specogna, Roman Werner, von Kloten, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring, Rolf Herbert, von Steffisburg, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 54 vom 19.03.2002, S. 18, publizierten TB-Eintrags Nr. 6554 vom 13.03.2002. Industrielle Betriebe Kloten AG, in Kloten, Betrieb der Unternehmungen Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2002, S. 18, Publ. 390220). [Hug, Paul, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, wurde irrtümlich gelöscht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Paul, von Kloten, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Industrielle Betriebe Kloten AG, in Kloten, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2001, S. 2498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Paul, von Kloten, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Ulrich, von Graben und Kloten, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.